Hanes ariannol VILLAGE WATER LIMITED
Rhif yr elusen: 1117377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £636.05k | £862.43k | £1.14m | £1.20m | £2.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £603.73k | £830.17k | £1.25m | £1.11m | £1.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £61.70k | £102.63k | £101.34k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £635.22k | £860.58k | £1.14m | £1.20m | £2.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £827 | £1.85k | £529 | £121 | £2.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £513.42k | £752.47k | £1.19m | £1.05m | £1.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £90.31k | £77.70k | £61.47k | £60.71k | £72.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.33k | £24.52k | £30.68k | £37.62k | £43.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.