ymddiriedolwyr VILLAGE WATER LIMITED
Rhif yr elusen: 1117377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Picken OBE | Cadeirydd | 09 April 2015 |
|
|
||||
Martin Rickard | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Drake Peabody | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||
Martyn Anwyl | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Zara Prabhu | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Steven Andre | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Sarah-Jane Docherty | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Paul Marston | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Trina Chakravarti | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Louise Cook | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.