Hanes ariannol BARROWMORE LIMITED
Rhif yr elusen: 1117551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.18m | £1.16m | £1.15m | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.08m | £1.11m | £1.17m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £139.33k | £25.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.07k | £1.40k | £6.43k | £4.34k | £1.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £138.54k | £51.16k | £0 | £165.33k | £173.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £671.60k | £646.60k | £0 | £627.57k | £650.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £382.15k | £340.62k | £0 | £356.06k | £385.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.40k | £2.18k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £740.37k | £696.29k | £713.81k | £747.68k | £848.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £128.82k | £386.67k | £121.74k | £175.35k | £494.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £696.29k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £268.65k | £0 | £110.89k | £324.84k | |
|
Gwariant - Arall | £328.25k | £0 | £274.83k | £248.99k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.