Hanes ariannol THE BHOPAL MEDICAL APPEAL
Rhif yr elusen: 1117526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £471.22k | £488.89k | £568.36k | £985.97k | £448.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £750.92k | £741.44k | £411.09k | £422.74k | £428.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £555.46k | £561.50k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £5.52k | £3.23k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £6 | £10 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £7.37k | £421.23k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £87.24k | £33.93k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £243.28k | £273.41k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £86.68k | £94.30k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.11k | £11.51k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £192.15k | £216.55k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £81.13k | £55.03k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.