Hanes ariannol WILD FISH CONSERVATION
Rhif yr elusen: 1123285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £754.19k | £679.98k | £729.25k | £879.75k | £827.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £747.14k | £665.22k | £582.47k | £778.90k | £903.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £578.73k | £534.12k | £614.78k | £729.11k | £678.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £163.64k | £123.22k | £92.08k | £102.18k | £98.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.92k | £8.89k | £6.03k | £6.93k | £7.50k | |
|
Incwm - Arall | £6.91k | £13.75k | £16.36k | £41.54k | £43.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.33k | £8.95k | £80.00k | £93.51k | £59 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £648.60k | £578.57k | £514.89k | £680.99k | £743.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £98.53k | £86.66k | £67.58k | £97.92k | £159.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.85k | £30.49k | £32.66k | £27.83k | £31.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.