ymddiriedolwyr WILD FISH CONSERVATION
Rhif yr elusen: 1123285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William David Anthony Hicks KC | Cadeirydd | 11 September 2014 |
|
|||||
Lucinda Mantle | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Allan Digby Flower | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Philip Chessum | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR IAN GRAHAM COWX | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||
Philip Alastair Fairfax Studd | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Professor Carl Derek Sayer | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Robert James Hollis | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Dr Angela Webb | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Simon Browne | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Victor Beamish | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Julian Tarquin Millington-Drake | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Steve Edge | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
Neil Cooper | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Robert John Walton KC | Ymddiriedolwr | 26 February 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.