ymddiriedolwyr NISHTHA UK TRUST
Rhif yr elusen: 1118248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Watt | Cadeirydd | 07 March 2008 |
|
|
||||
Dr Maria-Teresa Heather | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||
Nicola Tansley | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Dr CHRIS KENYON | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||
Dr IMOGEN BATTERHAM | Ymddiriedolwr | 26 August 2012 |
|
|
||||
Geraldine Gilbert | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|||||
DANIEL PATRICK RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.