Hanes ariannol SHEILA JOHNSTON HUME'S LITTLE POT
Rhif yr elusen: 1117574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.28k | £13.48k | £13.77k | £14.59k | £15.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £10.85k | £12.30k | £10.70k | £12.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.