Hanes ariannol THE WATERLOO FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1117535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.53m | £17.78m | £14.34m | £11.50m | £10.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.81m | £14.10m | £11.14m | £11.63m | £13.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.30m | £12.26m | £6.04m | £4.23m | £5.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.24m | £5.52m | £8.30m | £7.27m | £5.07m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.59m | £13.92m | £10.84m | £11.26m | £13.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £225.68k | £178.69k | £298.03k | £371.91k | £380.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.72k | £21.07k | £11.73k | £29.32k | £15.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.05m | £13.35m | £10.30m | £10.59m | £13.15m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £225.68k | £178.69k | £298.03k | £371.91k | £380.04k | |
|
Gwariant - Arall | £510 | £218 | £0 | £0 | £353 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.