Hanes ariannol LLANGYNWYD RANGERS BOYS' AND GIRLS' CLUB OF WALES FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1118531
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.28k | £32.70k | £65.40k | £30.32k | £32.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.11k | £25.60k | £51.21k | £32.49k | £19.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.