ymddiriedolwyr DERBY REFUGEE FORUM
Rhif yr elusen: 1121582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAN STANNARD | Cadeirydd | 11 July 2011 |
|
|
||||||
Nedzad Salkic | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||||
Trish Haddon | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||||
Bethany Lesley Sheldon | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||||
Sarah Wall | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||||
Omar Hamed Elshafiee | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||||
Muna Younis | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||||
Nasrin Samavi | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||||
Janet Rose Fuller | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||||
FERID KEVRIC | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
REVD MRS MAUREEN ANNE PRIDDIN BA DIPED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.