Hanes ariannol THE HDH WILLS 1965 CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1117747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.47m | £2.99m | £3.13m | £3.22m | £3.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.29m | £2.97m | £3.29m | £3.54m | £4.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.03m | £2.52m | £2.83m | £3.19m | £3.37m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £434.65k | £464.52k | £294.45k | £25.53k | £285 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £1.33m | £1.28m | £1.72m | £1.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.89m | £1.63m | £2.01m | £1.82m | £2.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.79k | £52.65k | £76.74k | £51.05k | £78.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.30m | £1.25m | £1.17m | £1.63m | £1.73m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £58.92k | £59.12k | £68.53k | £70 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.