ymddiriedolwyr THE MEETING HOUSE ARTS CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1117698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Amanda Manley | Cadeirydd | 11 May 2023 |
|
|
||||
James Alan Saw | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Alexandra Rouse | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Dr Anthony Yates | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Wendy Alison Shepherd | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Alan Hyde | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Neil Tinson | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.