Hanes ariannol BWLCHYSARNAU COMMUNITY CENTRE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1117785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/11/2018 | 15/11/2019 | 15/11/2020 | 15/11/2021 | 15/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.17k | £10.36k | £10.59k | £890 | £1.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79k | £8.46k | £4.07k | £7.32k | £1.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £250 | £10.25k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.