Hanes ariannol COVENANTED CHRIST UNIVERSAL CHURCH OF GOD
Rhif yr elusen: 1118558
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/06/2018 | 03/06/2019 | 03/06/2020 | 03/06/2021 | 03/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.75k | £2.75k | £1.10k | £129 | £565 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.58k | £1.87k | £2.75k | £1.20k | £925 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.