ymddiriedolwyr SHIRECLIFFE COMMUNITY FORUM
Rhif yr elusen: 1119436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (70 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEBA TABANI-FHAIKH | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
MICHAEL LEARY | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
DEREK BROOKES | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
PAUL ROBERT HOWARD | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
SHAMSA LATIF | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
|
||||
COLIN EARLY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.