Hanes ariannol ROOKSTONE ROAD PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1121191
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/04/2011 | 30/03/2012 | 30/03/2013 | 30/03/2014 | 30/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.88k | £39.66k | £36.32k | £35.95k | £44.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.30k | £27.93k | £27.83k | £26.83k | £29.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.74k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.