ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF COLOPROCTOLOGY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1118063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David McArthur | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dr Timothy Alan Cook | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Baljit Singh | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Janis Sanders | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Athur Balakrishnan Harikrishnan | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr Karen Patricia Nugent | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Jayshree Bradbury | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Professor Howard Lewis Young FRCS ChM | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Maria Bentley | Ymddiriedolwr | 27 July 2018 |
|
|
||||
Mrs Anne Demick | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
JONATHAN PETER BELL | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.