Hanes ariannol THE GALILEE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1118966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79m | £1.14m | £875.08k | £623.23k | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81m | £972.67k | £995.01k | £910.84k | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £333.90k | £348.27k | £139.79k | £230.13k | £231.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £5.56k | £8.80k | £650 | £1.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.25m | £654.73k | £415.70k | £261.70k | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £101.15k | £128.82k | £148.36k | £130.75k | £147.49k | |
|
Incwm - Arall | £103.34k | £0 | £162.43k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.71m | £941.19k | £979.44k | £896.75k | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.65k | £28.63k | £12.18k | £14.03k | £23.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.56k | £8.54k | £8.25k | £8.30k | £10.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.63m | £837.87k | £890.75k | £805.92k | £1.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £4.70k | £3.81k | £3.03k | £1.95k | |
|
Gwariant - Arall | £88.64k | £2.85k | £3.39k | £62 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.