Hanes ariannol SOMERVILLE YOUTH & PLAY PROVISION
Rhif yr elusen: 1121081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £348.88k | £375.31k | £467.10k | £354.67k | £182.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £332.78k | £360.03k | £412.90k | £402.55k | £409.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £83.80k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £78.84k | £76.65k | £142.23k | N/A | £38.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.