Hanes ariannol ROCHDALE BOROUGHWIDE CULTURAL TRUST
Rhif yr elusen: 1118610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.31m | £11.88m | £8.25m | £11.68m | £12.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.91m | £12.34m | £8.44m | £11.84m | £13.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.86m | £2.61m | £2.49m | £2.38m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.07m | £1.61m | £1.08m | £1.69m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.35k | £4.76k | £1.97k | £3.94k | £3.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £496.64k | £829.41k | £101.14k | £839.48k | £1.43m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.02m | £11.05m | £6.01m | £7.95m | £9.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.78m | £0 | £2.13m | £2.88m | £2.28m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.49m | £12.28m | £8.30m | £10.92m | £12.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.51k | £62.16k | £47.48k | £33.66k | £34.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £23.93k | £18.30k | £22.05k | £20.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £522.65k | £337.72k | £2.11m | £2.50m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.36m | £0 | £93.50k | £886.68k | £1.28m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.