Hanes ariannol INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES INTERNATIONAL INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1124590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £836.85k | £720.77k | £520.89k | £438.97k | £182.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £746.52k | £555.54k | £515.97k | £624.60k | £357.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £47.71k | £41.49k | £28.22k | £38.61k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.85k | £924 | £523 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.06k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £51.44k | £716.94k | £17.31k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.79k | £1.08k | £2.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £778.70k | £1.83k | £35.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £728.52k | £537.54k | £515.97k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.00k | £18.00k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.07k | £744 | £1.01k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.