Hanes ariannol UPPER TEESDALE AGRICULTURAL SUPPORT SERVICES
Rhif yr elusen: 1120120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.59k | £312.60k | £377.85k | £381.92k | £401.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £271.89k | £269.45k | £329.81k | £319.05k | £364.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.90k | N/A | £15.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.94k | £44.14k | £43.17k | £85.19k | £78.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.