ymddiriedolwyr MINCHINHAMPTON SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1118308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Marney | Cadeirydd | 22 September 2022 |
|
|
||||
Alice Banks | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Emma Austin | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Jessica Bryan | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Joanna Minto | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Emma Robertson | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Amy Clarke | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Sandra Sawyer | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||
NICHOLAS MOSS | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.