ymddiriedolwyr THE UK ASSOCIATION FOR MUSIC EDUCATION - MUSIC MARK
Rhif yr elusen: 1118542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH LEE | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Ciaran O'Donnell | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Gemma Price | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Clair McColl | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Emma Calvert | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Jan Ford | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Peter Bolton | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||
Jennifer Gilbert | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Yogesh Dattani | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|||||
Peter Smalley | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.