Hanes ariannol WOMENCENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1118366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.30m | £1.51m | £1.72m | £1.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.27m | £1.36m | £1.60m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £636.97k | £593.94k | £555.77k | £534.22k | £662.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.91k | £170.93k | £197.43k | £466.82k | £590.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.18m | £1.06m | £1.26m | £1.67m | £1.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.93k | £4.18k | £615 | £171 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £32.38k | £231.52k | £254.82k | £33.72k | £42.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £593 | £762 | £65 | £32 | £1.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £12.13k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £177.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.25m | £1.35m | £1.58m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.50k | £16.22k | £18.37k | £19.07k | £6.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £24.26k | £30.64k | £37.37k | £26.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.55k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.