ymddiriedolwyr PONTYPRIDD WOMENS' INSTITUTE GLAMORGAN FEDERATION
Rhif yr elusen: 1118677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Ball | Cadeirydd | 13 May 2014 |
|
|
||||
TEGWEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
||||
Sheila Morris | Ymddiriedolwr | 14 March 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Fison | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|
||||
Margaret Elaine Lawrence | Ymddiriedolwr | 05 March 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.