Hanes ariannol ST LUKE'S CHURCH
Rhif yr elusen: 1119572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £707.80k | £815.07k | £829.15k | £895.67k | £814.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £686.56k | £806.23k | £810.70k | £912.29k | £936.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £435.19k | £399.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £334.13k | £376.21k | £402.16k | £2.37k | £1.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £379.66k | £425.10k | £526.51k | £489.49k | £457.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.52k | £13.49k | £5.40k | £10.77k | £5.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £319.53k | £376.29k | £297.18k | £392.99k | £349.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £95 | £184 | £53 | £61 | £273 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.36k | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £681.68k | £797.63k | £806.40k | £905.02k | £932.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.88k | £8.60k | £4.30k | £7.27k | £4.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.07k | £3.81k | £4.40k | £4.28k | £9.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.