Hanes ariannol CORNWALL FOOD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1119341
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.26m | £3.33m | £3.12m | £3.10m | £2.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.24m | £3.30m | £3.19m | £3.21m | £3.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £63.15k | £71.25k | £39.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £241.47k | £476.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.17k | £44.88k | £55.10k | £49.02k | £111.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.04m | £3.14m | £3.01m | £2.75m | £2.29m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £112.09k | £144.16k | £58.96k | £297.67k | £476.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25 | £24 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £60.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £439.16k | £528.21k | £491.70k | £570.26k | £711.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.76m | £2.69m | £2.63m | £2.31m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.34k | £3.76k | £0 | £6.31k | £7.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £24.50k | £12.68k | £7.81k | £10.65k | £5.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.