ymddiriedolwyr Waltham Forest Scout District
Rhif yr elusen: 1119788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Miller | Cadeirydd | 10 September 2023 |
|
|
||||
Jay Antony Janny-Brewster | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Thomas Smith | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
William Joseph Hurlock | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|
||||
Elysha Sian Ellen Roberts | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Lauren Holmes | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Zuzana Khan | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Alan Leslie Towler | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
Kenneth Paul Symons | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Christopher Jo Harrison | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
James Edwards | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.