Dogfen lywodraethu Carer Support West Cumbria
Rhif yr elusen: 1119369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 FEBRUARY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 FEB 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 JAN 2021 as amended on 27 Sep 2021 as amended on 26 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF DISABLED, ELDERLY OR SICK PERSONS BY THE PROVISION OF INFORMATION AND SUPPORT TO THEIR CARERS; AND B) TO GIVE PRACTICAL HELP, ADVICE, ASSISTANCE, SERVICES AND ADVOCACY TO THOSE PEOPLE CARING FOR OTHERS WHO ARE DEPENDENT DUE TO THE ABOVE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CUMBRIA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.