ymddiriedolwyr 2ND BALSALL COMMON (METHODIST) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1119637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL WENDY BOWMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Daniel Robinson | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Carl Davies | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Andrew Lloyd | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Nicola Burns | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Louis Burns | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Charlotte Kennedy-Pearce | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Stewart Paul Beck | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
||||
Garry Palmer | Ymddiriedolwr | 04 January 2017 |
|
|
||||
Alex Dickson | Ymddiriedolwr | 12 September 2015 |
|
|
||||
Andrew Chalklen | Ymddiriedolwr | 26 November 2004 |
|
|
||||
MARTYN PILLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON MARGARET LOWE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.