ymddiriedolwyr NAVJIVAN VADIL KENDRA
Rhif yr elusen: 1121930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinodchandra Prabhudas Parekh President | Cadeirydd | 01 May 2012 |
|
|
||||
Jaykumar Shah Treasurer | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Maheshchandra Devchand Savadia | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Jayantilal Uttamchand Doshi | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
KUSUM DHANVANT PUNATER | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
HARSHVADAN MANDALIA | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Dr MAHENDRA SHAMJI VORA | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
KISHOR DOSHI | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Purnima Mehta Secretary | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|||||
Chiman Sheth | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
HASMUKHLAL PRANLAL VALLABHJI PAREKH | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
PRAFULCHANDRA GULABRAI SHAH | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
ELLA SHAH | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
Dr VINOD KAPASHI OBE | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.