ymddiriedolwyr ST PAUL'S GIRLS' SCHOOL
Rhif yr elusen: 1119613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Walter Julian Wathen | Cadeirydd | 20 September 2019 |
|
|
||||
Alexander Clayton | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Joy Claire Reymond | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|||||
Leah Morris | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Mairi Fiona Brewis | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Matthews | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Clare Hebbes | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||
Justine Archer | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
Lisa Barclay | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
Geeta Khehar | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|||||
Zeina Jalal Bain | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
GILLIAN LOW MA | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.