ymddiriedolwyr LOST CATS BRIGHTON
Rhif yr elusen: 1119083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leela Andrews | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Hathaway | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Jane Frances Higgins | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
William Martin Edwards | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Ian Farrell | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|||||
Hannah Osmond | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
||||
Fiona Pearce | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.