ymddiriedolwyr MAMA YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1119238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safira Nazli Afzal | Cadeirydd | 21 September 2020 |
|
|
||||
Ayobami Akinyode OLUNLOYO | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|||||
Mei Leng Yew | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Scott Elliott Pope | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Louisa Suzanne Emily Forsyth | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Salvatire Sparace | Ymddiriedolwr | 09 February 2018 |
|
|
||||
MELISSA HOLTON | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.