ymddiriedolwyr MILLGATE ARTS CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1119394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN GILBERT TANNER | Cadeirydd |
|
|
|||||
ANDREW CHARLES MANN | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
Verity Jane mann | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Adrian Barass | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
MIRRIAM LAWTON | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Duncan Jackson | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Sandy Patricia Hawkins OBE | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
Ian Shepherd | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
Roger Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
Luke Settle | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|
||||
DAVID SHIPP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILLIDA ANN SHIPP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KENNETH WRIGHT MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.