ymddiriedolwyr OMEGA – ENDING ISOLATION, ENDING LONELINESS LTD
Rhif yr elusen: 1120322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inderjit Singh Gill | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Susan Barber | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
ANGUS AUSTIN GREGORY | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Christine Carole Ann Davies | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||
David John James | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
James Howard Rutherford | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||
LINTON WATERS | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.