ymddiriedolwyr THE BEREAVEMENT COUNSELLING SERVICE (SOUTH WEST)
Rhif yr elusen: 1120156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (215 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN SCALES | Ymddiriedolwr | 05 February 2023 |
|
|
||||
Penny McFarlane | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Susan Harvey | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Simon William Ricketts | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
TRISH JONES | Ymddiriedolwr | 15 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.