Hanes ariannol DURHAM HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 1119995
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.12m | £4.80m | £4.71m | £4.54m | £4.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.01m | £4.80m | £5.10m | £5.16m | £5.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.80k | £0 | £500 | £4.76k | £22.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £152.22k | £12.94k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.89m | £4.72m | £4.66m | £4.49m | £4.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.55k | £56.20k | £41.93k | £40.92k | £22.56k | |
|
Incwm - Arall | £4.35k | £4.40k | £5.27k | £4.49k | £5.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.72m | £4.80m | £5.10m | £5.16m | £5.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £291.64k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.