ymddiriedolwyr CHRISTIANS IN SCIENCE
Rhif yr elusen: 1121422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin James Livingstone Taylor | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||||
Stephanie Jayne Bevan | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Dr Neville Richard Cobbe | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Angela Joy Brice Lynas | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||||
Professor William Clegg | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||||
Dr Berry Billingsley | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|||||||
Jos Moule | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.