Hanes ariannol HANLEY SWAN PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1122154
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.77k | £92.23k | £72.27k | £71.18k | £68.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.80k | £65.92k | £84.69k | £74.25k | £72.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £76.29k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | £57.87k | £61.43k | £57.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.