Hanes ariannol THE CENTRE FOR JEWISH LIFE LTD
Rhif yr elusen: 1119949
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £861.54k | £673.01k | £591.72k | £394.76k | £316.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £806.92k | £599.17k | £526.48k | £429.32k | £290.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £27.22k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £777.36k | £565.60k | £533.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £83.90k | £107.26k | £57.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £273 | £146 | £395 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £674.67k | £570.88k | £526.48k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.29k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.96k | £28.29k | £41.07k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £35.96k | £28.29k | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.