Hanes ariannol STOCKPORT GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1120199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.20m | £15.69m | £16.44m | £19.89m | £20.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.12m | £15.67m | £16.29m | £17.19m | £19.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £260.03k | £349.08k | £248.99k | £2.54m | £176.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.79k | £273.65k | £70.09k | £39.61k | £69.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.23m | £14.87m | £15.94m | £17.14m | £19.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189.71k | £176.25k | £179.14k | £166.46k | £264.66k | |
|
Incwm - Arall | £1.49m | £25.21k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £260.03k | £25.16k | £1.25k | £2.20m | £35.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.01m | £15.58m | £16.12m | £17.07m | £19.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £101.23k | £89.59k | £169.38k | £115.70k | £93.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.89k | £47.34k | £54.46k | £21.36k | £17.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £76.32k | £72.09k | £81.45k | £85.90k | £39.63k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.