ymddiriedolwyr THE PEMBROKE DOCK HERITAGE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1120476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Keith Clarkson | Cadeirydd | 01 January 2016 |
|
|
||||
Andrew John Ludlow | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Peter Mitchell | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Michele Jane Wiggins | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|||||
Trevor Jonathan Clark | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Tim Payne | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Pamela Ethel George | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|||||
Jane Elizabeth Phillips | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Dr ANDREW ROSS WATKIN | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Roderick Saldanha MBE | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
John A Evans | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
MARTIN WILLIAM CAVANEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.