Hanes ariannol LEWIS-MANNING HOSPICE CARE
Rhif yr elusen: 1120193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £2.50m | £2.68m | £2.10m | £2.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.68m | £1.63m | £2.23m | £2.05m | £2.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £300.16k | £472.48k | £451.04k | £695.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £300.16k | £242.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £791.72k | £656.22k | £1.55m | £1.01m | £1.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £518.54k | £551.13k | £407.44k | £634.25k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £568.63k | £300.16k | £714.58k | £451.04k | £695.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.10k | £3.61k | £4.06k | £6.00k | £739.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £991.70k | £0 | £0 | £16.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £335.75k | £87.88k | £390.25k | £413.25k | £363.11k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.06m | £1.06m | £1.73m | £1.51m | £2.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £623.60k | £210.26k | £140.60k | £108.44k | £138.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.72k | £0 | £17.65k | £14.60k | £11.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £364.50k | £362.77k | £430.23k | £655.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.