Hanes ariannol ONE FAMILY UK
Rhif yr elusen: 1123328
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £971.48k | £1.48m | £755.63k | £1.13m | £548.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.49m | £749.21k | £731.74k | £735.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £910.24k | £469.00k | £544.49k | £220.16k | £403.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £56.73k | £1.01m | £210.02k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £908.72k | £144.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.51k | £448 | £435 | £151 | £171 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £679 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £75.00k | £0 | £15.70k | £23.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £947.45k | £1.10m | £468.56k | £285.78k | £511.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £280.65k | £445.96k | £223.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.02k | £14.22k | £0 | £15.44k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £233.27k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.