Hanes ariannol BRECKENBROUGH SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1122269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.06m | £4.11m | £4.87m | £4.87m | £4.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.80m | £3.88m | £4.06m | £4.18m | £4.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.23m | N/A | N/A | £3.94m | £831.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £595.45k | £709.91k | £833.18k | £787.67k | £831.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.55k | £33.07k | £223.51k | £87.85k | £75.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.60k | £1.37k | £1.12k | £5.81k | £9.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.99m | £4.06m | £4.61m | £4.74m | £4.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £318 | £323 | £12 | £29 | £846 | |
|
Incwm - Arall | £34.74k | £20.96k | £34.53k | £41.47k | £24.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £223.51k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.79m | £3.87m | £4.06m | £4.18m | £4.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.20k | £1.38k | £0 | £2.30k | £645 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £18.33k | £20.52k | £25.59k | £18.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.