Hanes ariannol THE LIZ AND TERRY BRAMALL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1121670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.88m | £2.62m | £2.16m | £2.16m | £2.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.27m | £7.73m | £5.81m | £6.06m | £6.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.88m | £2.62m | £2.16m | £2.16m | £2.42m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £11.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.69m | £7.12m | £5.35m | £5.64m | £5.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £527.45k | £615.91k | £463.66k | £415.52k | £418.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £207.52k | £217.62k | £187.22k | £174.09k | £182.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £319.93k | £398.29k | £276.44k | £415.52k | £418.45k | |
|
Gwariant - Arall | £48.03k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.