Hanes ariannol LEEDS TRINITY UNIVERSITY
Rhif yr elusen: 1120102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.94m | £36.41m | £45.65m | £54.56m | £64.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.19m | £33.66m | £41.12m | £47.98m | £59.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £500 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.78m | £1.24m | £1.26m | £1.10m | £1.46m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £31.07m | £35.00m | £44.31m | £53.37m | £61.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £500 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.48k | £157.78k | £87.45k | £84.76k | £1.53m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £32.38m | £33.66m | £40.55m | £47.22m | £58.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £812.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £140.39k | £134.07k | £170.66k | £146.01k | £75.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £571.84k | £762.71k | £951.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.